Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja Nowa wersja | Poprzednia wersja | ||
poznan [2019/04/04 15:20] po_mrutkowska |
poznan [2023/04/20 09:33] teba_akrakowski |
||
---|---|---|---|
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | ===== WERSJA ARCHIWALNA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ WSB W POZNANIU. OD DNIA 21.12.2022 R. BIP WSB W POZNANIU ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM: https://bip.poznan.merito.pl ===== | ||
+ | |||
+ | |||
====== Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ====== | ====== Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ====== | ||
Linia 8: | Linia 11: | ||
__Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:__ | __Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:__ | ||
- | - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, decyzja nr BCK-II-U/dr-497/15 CKdsSiT z dnia 19.12.2016 r. | + | decyzja nr BCK-II-U/dr-497/15 CKdsSiT z dnia 19.12.2016 r. |
+ | |||
+ | Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Komunikatu dotyczącego przyporządkowania uprawnień do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 kwietnia 2019 roku, wydanego na podstawie art. 177 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse. | ||
Linia 41: | Linia 46: | ||
- Inżynieria zarządzania, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6014.351.2015.2.MC MNISW z dnia 10.12.20215 r.), | - Inżynieria zarządzania, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6014.351.2015.2.MC MNISW z dnia 10.12.20215 r.), | ||
- | - Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.70.3.2016.AN MNISW z dnia 05.07.20216 r.), | + | - Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.70.3.2016.AN MNISW z dnia 05.07.2016 r.), |
- Filologia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.35.3.2018/EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.), | - Filologia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.35.3.2018/EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.), | ||
- | - Informatyka, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.164.2018.4.AN/MU z dnia 15.03.2019 r.). | + | - Informatyka, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.164.2018.4.AN/MU z dnia 15.03.2019 r.), |
+ | |||
+ | - Logistyka, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.4.2020.6.AKO MNISW z dnia 04.05.2020 r.), | ||
+ | |||
+ | - Psychologia w biznesie, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.119.2020.5.AKO z dnia 03.06.2020 r.), | ||
+ | |||
+ | - Marketing i sprzedaż, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.50.2020.4.RL z dnia 24.06.2020 r. ), | ||
+ | |||
+ | - Administracja, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.55.2022.4.MK z dnia 14.06.2022 r.), | ||
+ | |||
+ | - Psychologia, jednolite studia magisterskie (decyzja nr DSW-WNN.8014.93.2022.4.MK z dnia 05.07.2022 r.). | ||
__Wydział Zamiejscowy w Chorzowie:__ | __Wydział Zamiejscowy w Chorzowie:__ | ||
Linia 82: | Linia 97: | ||
- Pedagogika, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.38.5.2018.AN MNISW z dnia 11.10.2018 r.). | - Pedagogika, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.38.5.2018.AN MNISW z dnia 11.10.2018 r.). | ||
+ | |||
+ | - Logistyka, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.72.2020.4.IZ z dnia 01.06.2020 r.), | ||
+ | |||
+ | - Informatyka, studia drugiego stopnia decyzja nr DSW.WNN.5014.39.2020.6.AKO/KT z dnia 21.08.2020 r.), | ||
+ | |||
+ | - Biznes i administracja, studia drugiego stopnia ( decyzja nr DSW-WNN.5014.18.2021.4.MG z dnia 25.05.2021 r.), | ||
+ | |||
+ | - Marketing i sprzedaż, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.228.2021.4.MU z dnia 25.11.2021 r.). | ||
__Wydział Ekonomiczny w Szczecinie:__ | __Wydział Ekonomiczny w Szczecinie:__ | ||
Linia 103: | Linia 126: | ||
- Inżynieria zarządzania, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.34.3.2018/EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.), | - Inżynieria zarządzania, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.34.3.2018/EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.), | ||
- | - Informatyka, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.76.4.2018.AN MNISW z dnia 04.07.2018 r.). | + | - Informatyka, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.76.4.2018.AN MNISW z dnia 04.07.2018 r.), |
+ | |||
+ | - Finanse i rachunkowość, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.29.2019.AM.3 MNISW z dnia 12.04.2019 r.), | ||
+ | |||
+ | - Logistyka, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.26.2019.3.IZ MNISW z dnia 12.04.2019 r.), | ||
+ | |||
+ | - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie (decyzja nr DSW.WUN.5013.93.2019.SJ z dnia 24 maja 2019 r.), | ||
+ | |||
+ | - Marketing i sprzedaż, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.50.2019.3.EK MNISW z dnia 25.05.2019 r.), | ||
+ | |||
+ | - Pedagogika, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.177.2020.4.MG z dnia 30.07.2020 r.). | ||
__Przejęcia:__ | __Przejęcia:__ | ||
Linia 114: | Linia 147: | ||
**Władze Uczelni:** | **Władze Uczelni:** | ||
- | Rektor, prof. dr hab. Józef Orczyk, od 2013 | + | Rektor, dr hab. Ryszard Sowiński, prof. WSB, od 2021 |
+ | |||
+ | Rektor Senior, prof. zw. dr hab. Józef Orczyk, od 2021 | ||
Dziekan Wydziału Finansów i Bankowości, dr Roman Łosiński, od 2005 | Dziekan Wydziału Finansów i Bankowości, dr Roman Łosiński, od 2005 | ||
Linia 120: | Linia 155: | ||
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, dr Krzysztof Koj, od 2006 | Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, dr Krzysztof Koj, od 2006 | ||
- | Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie, dr Magdalena Sztukiel, od 2017 | + | Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie, dr Rafał Koczkodaj, od 2021 |
**Dane kontaktowe** | **Dane kontaktowe** | ||
Linia 148: | Linia 183: | ||
Redaktor główny | Redaktor główny | ||
- | Dominika Rumińska | + | Dominika Styperek |
- | dominika.ruminska@wsb.poznan.pl, bip@wsb.poznan.pl | + | dominika.styperek@wsb.poznan.pl, bip@wsb.poznan.pl |
tel. 61 655 32 43 | tel. 61 655 32 43 | ||
Linia 161: | Linia 196: | ||
__Redaktor pomocniczy:__ | __Redaktor pomocniczy:__ | ||
+ | |||
+ | Judyta Wielgos | ||
+ | |||
+ | judyta.wielgos@wsb.poznan.pl | ||
zakres kompetencji: programy studiów z Wydziału Finansów i Bankowości. | zakres kompetencji: programy studiów z Wydziału Finansów i Bankowości. | ||
Linia 176: | Linia 215: | ||
Aneta Mazur | Aneta Mazur | ||
- | aneta.mazur@wsb.szczecin.pl | + | aneta.mazur@wsb.szczecin.pl |
+ | |||
+ | zakres kompetencji: jakość kształcenia i programy studiów z Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie. | ||
+ | |||
+ | __Redaktor pomocniczy:__ | ||
+ | |||
+ | Angelika Jaworska | ||
+ | |||
+ | angelika.jaworska@wsb.szczecin.pl | ||
zakres kompetencji: jakość kształcenia i programy studiów z Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie. | zakres kompetencji: jakość kształcenia i programy studiów z Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie. |