Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja Nowa wersja | Poprzednia wersja | ||
gdansk [2019/03/13 15:21] gd_mpienicka |
gdansk [2023/04/20 09:32] (aktualna) teba_akrakowski |
||
---|---|---|---|
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową 314. Wpisu dokonano na podstawie decyzji nr DNS-1-0145-204-RO/98 wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 27 sierpnia 1998 roku. | + | ===== WERSJA ARCHIWALNA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ WSB W GDAŃSKU. OD DNIA 21.12.2022 R. BIP WSB W GDAŃSKU ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM: https://bip.gdansk.merito.pl ===== |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki pod liczbą porządkową 314. Wpisu dokonano na podstawie decyzji nr DNS-1-0145-204-RO/98 wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 27 sierpnia 1998 roku. | ||
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na studiach jednolitych magisterskich, na studiach podyplomowych, studiach MBA oraz na innych formach kształcenia. | Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na studiach jednolitych magisterskich, na studiach podyplomowych, studiach MBA oraz na innych formach kształcenia. | ||
Linia 5: | Linia 11: | ||
W ramach struktury organizacyjnej Uczelni znajdują się wydziały: | W ramach struktury organizacyjnej Uczelni znajdują się wydziały: | ||
- | Wydział Finansów i Zarządzania, | + | Wydział Biznesu, |
- | Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni. | + | Wydział Informatyki i Nowych Technologii, |
+ | Wydział Prawa i Administracji, | ||
+ | Wydział Społeczno - Humanistyczny, | ||
+ | Wydział Zdrowia. | ||
---- | ---- | ||
- | **Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora - Wydział Finansów i Zarządzania** | + | **Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora ** |
- | * w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (decyzja nr BCK-II-U/dr-85/16 z dnia 27 czerwca 2016 roku). | + | * w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (decyzja nr BCK-II-U/dr-85/16 z dnia 27 czerwca 2016 roku). |
---- | ---- | ||
- | **Uprawnienia do prowadzenia studiów - Wydział Finansów i Zarządzania** | + | **Uprawnienia do prowadzenia studiów - Wydział Biznesu** |
- | * **Administracja** studia I stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.22.3.2018.AN z dnia 29 marca 2018 r.) | ||
- | * **Bezpieczeństwo Wewnętrzne** studia I stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6033-22855-3/IŻ/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r.) | ||
- | * **Bezpieczeństwo Wewnętrzne** studia II stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.29.2018.EK.4 z dnia 20 maja 2015 r.) | ||
- | * **Filologia** studia I stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.133.2015.BK z dnia 23 września 2015 r.) | ||
* **Finanse i Rachunkowość** studia I stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-283/JP/03 z dnia 09 kwietnia 2003 r.) | * **Finanse i Rachunkowość** studia I stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-283/JP/03 z dnia 09 kwietnia 2003 r.) | ||
+ | * **Finanse i Rachunkowość** studia II stopnia (decyzja nr DSW-3-4001-71-JG/05 z dnia 4 lutego 2005 r.) | ||
+ | * **Turystyka i Rekreacja** studia I stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-7027-3/SH/10 z dnia 17 czerwca 2010 r.) | ||
+ | * **Turystyka i Rekreacja** studia I stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.39.5.2017.AN z dnia 08 sierpnia 2017 r.) | ||
+ | * **Turystyka i Rekreacja** studia II stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.21.2019.3.IZ z dnia 28 czerwca 2019 r.) | ||
+ | * **Zarządzanie** studia I stopnia (decyzja nr DSW-2-05-4003-196/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r.) | ||
+ | * **Zarządzanie** studia I stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-21547-2-EK/12 z dnia 19 lipca 2012 r.) | ||
+ | * **Zarządzanie** studia II stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-21481-3-EK/12 z dnia 21 czerwca 2012 r.) | ||
+ | * **Zarządzanie** studia II stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.169.3.2018/EK z dnia 07 lutego 2018 r.) | ||
+ | |||
+ | **Uprawnienia do prowadzenia studiów - Wydział Informatyki i Nowych Technologii** | ||
+ | |||
* **Informatyka** studia I stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.73.2013.IZ. z dnia 26 marca 2013 r.) | * **Informatyka** studia I stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.73.2013.IZ. z dnia 26 marca 2013 r.) | ||
+ | * **Informatyka** studia I stopnia ( decyzja nr DSW-3-4003/680/EK/Rej.91/05 z dnia 11 października 2005 r.) | ||
+ | * **Informatyka** studia II stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.285.2019.2.EK/KT z dnia 11 marca 2020 r.) | ||
* **Inżynieria Zarządzania** studia I stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.36.5.2017.AN z dnia 09 października 2017 r.) | * **Inżynieria Zarządzania** studia I stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.36.5.2017.AN z dnia 09 października 2017 r.) | ||
* **Logistyka** studia I stopnia (decyzja nr DSW-2-01-4003-94-07 z dnia 25 maja 2007 r.) | * **Logistyka** studia I stopnia (decyzja nr DSW-2-01-4003-94-07 z dnia 25 maja 2007 r.) | ||
+ | * **Logistyka** studia I stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13351-2/EK/11 z dnia 31 marca 2011 r.) | ||
* **Logistyka** studia II stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13455-2/SH/11 z dnia 30 marca 2011 r.) | * **Logistyka** studia II stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13455-2/SH/11 z dnia 30 marca 2011 r.) | ||
- | * **Pedagogika** studia I stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.21.2013.6.IZ z dnia 31 stycznia 2014 r.) | + | * **Multimedia i grafika komputerowa** studia I stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.4.2019.4.MU z dnia 17 maja 2019 r.) |
- | * **Pedagogika** studia II stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.20.3.2016.SW/AN z dnia 07 czerwca 2016 r.) | + | |
- | * **Psychologia w biznesie** studia I stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.23.3.2016.SW/AN z dnia 07 czerwca 2016 r.) | + | **Uprawnienia do prowadzenia studiów - Wydział Prawa i Administracji** |
+ | |||
+ | * **Administracja** studia I stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.22.3.2018.AN z dnia 29 marca 2018 r.) | ||
+ | * **Bezpieczeństwo Wewnętrzne** studia I stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6033-22855-3/IŻ/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r.) | ||
+ | * **Bezpieczeństwo Wewnętrzne** studia II stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.29.2018.EK.4 z dnia 20 maja 2015 r.) | ||
* **Prawo** studia jednolite magisterskie (decyzja nr DSW.ZNU.6014.81.2015.5.BK z dnia 26 listopada 2015 r.) | * **Prawo** studia jednolite magisterskie (decyzja nr DSW.ZNU.6014.81.2015.5.BK z dnia 26 listopada 2015 r.) | ||
* **Prawo w biznesie** studia I stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.36.2014.4.IZ z dnia 30 maja 2014 r.) | * **Prawo w biznesie** studia I stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.36.2014.4.IZ z dnia 30 maja 2014 r.) | ||
+ | * **Prawo w biznesie** studia I stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.39.2015.6.ŁA z dnia 24 września 2015 r.) | ||
* **Stosunki Międzynarodowe** studia I stopnia (decyzja nr DSW-2-05-4003-424/08 z dnia 22 stycznia 2008 r.) | * **Stosunki Międzynarodowe** studia I stopnia (decyzja nr DSW-2-05-4003-424/08 z dnia 22 stycznia 2008 r.) | ||
- | * **Turystyka i Rekreacja** studia I stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-7027-3/SH/10 z dnia 17 czerwca 2010 r.) | ||
- | * **Zarządzanie** studia I stopnia (decyzja nr DSW-2-05-4003-196/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r.) | ||
- | * **Zarządzanie** studia II stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-21481-3-EK/12 z dnia 21 czerwca 2012 r.) | ||
- | | ||
- | **Uprawnienia do prowadzenia studiów - Wydział Ekonomii i Zarządzania** | + | **Uprawnienia do prowadzenia studiów - Wydział Społeczno - Humanistyczny** |
+ | * **Filologia** studia I stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.133.2015.BK z dnia 23 września 2015 r.) | ||
* **Filologia** studia I stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.23.2017.3.RL z dnia 11 lipca 2017 r.) | * **Filologia** studia I stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.23.2017.3.RL z dnia 11 lipca 2017 r.) | ||
- | * **Logistyka** studia I stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13351-2/EK/11 z dnia 31 marca 2011 r.) | + | * **Pedagogika** studia I stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.221.2020.4.AKO z dnia 30 lipca 2020 r.) |
* **Pedagogika** studia I stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.264.2014.AN z dnia 22 października 2014 r.) | * **Pedagogika** studia I stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.264.2014.AN z dnia 22 października 2014 r.) | ||
- | * **Prawo w biznesie** studia I stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.39.2015.6.ŁA z dnia 24 września 2015 r.) | + | * **Pedagogika** studia II stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.221.2020.4.AKO z dnia 25 sierpnia 2020 r.) |
+ | * **Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna** studia jednolite magisterskie (pozwolenie nr 39a z dnia 15 maja 2019 r.) | ||
+ | * **Psychologia** studia jednolite magisterskie (decyzja nr DSW.WNN.5014.68.2019.4.AKO z dnia 28 czerwca 2019 r.) | ||
+ | * **Psychologia w biznesie** studia I stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.23.3.2016.SW/AN z dnia 07 czerwca 2016 r.) | ||
* **Psychologia w biznesie** studia I stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.37.5.2017.AN z dnia 09 listopada 2017 r.) | * **Psychologia w biznesie** studia I stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.37.5.2017.AN z dnia 09 listopada 2017 r.) | ||
- | * **Turystyka i Rekreacja** studia I stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.39.5.2017.AN z dnia 08 sierpnia 2017 r.) | + | |
- | * **Zarządzanie** studia I stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-21547-2-EK/12 z dnia 19 lipca 2012 r.) | + | **Uprawnienia do prowadzenia studiów - Wydział Zdrowia** |
- | * **Zarządzanie** studia II stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.169.3.2018/EK z dnia 07 lutego 2018 r.) | + | |
+ | * **Dietetyka** studia I stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.249.2020.KT.4 z dnia 1 grudnia 2020 r.) | ||
+ | * **Kosmetologia** studia I stopnia (decyzja DSW.WNN.5014.221.2020.4.AKO z dnia 7 października 2020 r.) | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
Linia 60: | Linia 87: | ||
**Władze Uczelni** | **Władze Uczelni** | ||
- | * Rektor prof. dr hab. Jan Wiśniewski, od 2007 r. | + | * Rektor dr hab. Jan Wiśniewski, prof. WSB, od 2007 r. |
- | * Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania dr inż. Irena Bach - Dąbrowska, od 2019 r. | + | * Prorektor ds. dydaktyki dr inż. Irena Bach - Dąbrowska, od 2019 r. |
- | * Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni prof. dr hab. Artur Kozłowski, od 2010 r. | + | * Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Artur Kozłowski, prof. WSB, od 2010 r. |
+ | * Dziekan Wydziału Biznesu dr hab. Anna Kalinowska - Żeleźnik, prof. WSB, od 2021 r. | ||
+ | * Dziekan Wydziału Informatyki i Nowych Technologii dr inż. Romana Antczak - Jarząbska, od 2021 r. | ||
+ | * Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr Maja Głuchowska - Wójcicka, od 2021 r. | ||
+ | * Dziekan Wydziału Społeczno - Humanistycznego dr Maciej Zborowski, od 2021 r. | ||
+ | * Dziekan Wydziału Zdrowia dr Adrianna Kilikowska, od 2021 r. | ||
Linia 83: | Linia 115: | ||
**Redakcja BIP** | **Redakcja BIP** | ||
- | Redaktor: Marta Pienicka | + | Redaktor: Marta Barcikowska |
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku | Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku | ||
Linia 89: | Linia 121: | ||
al. Grunwaldzka 238 A, 80-266 Gdańsk | al. Grunwaldzka 238 A, 80-266 Gdańsk | ||
- | e-mail: mpienicka@wsb.gda.pl, tel. 58 522 77 00 | + | e-mail: mbarcikowska@wsb.gda.pl, tel. 58 522 77 00 |